- 注册时间
- 2007-7-26
- 最后登录
- 2012-4-24
- 在线时间
- 49 小时
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 2593
- 帖子
- 1295
- 精华
- 0
- UID
- 96
|
【中国人民解放军聂姓开国将帅生平简介】
聂荣臻元帅
聂荣臻(1899-1992),四川省江津县人。1922年参加旅欧中国少年共产党。1923年3月加入中国共产党。1919年10月赴法国勤工俭学。1924年到苏联学习。次年9月回国,任黄埔军校秘书兼政治教官。1926年7月任中共广东区党委军委特派员,参加北伐战争。1927年“四·一二”反革命政变后被派往上海,协助周恩来将工人纠察队转入秘密活动,同年5月任中共中央军事部参谋长,并参加南昌起义、广州起义,任11军党代表。
土地革命战争时期,任中共前敌军委书记。1929年8月任中央军委参谋长。1931年底进入中央革命根据地,先后任中国工农红军总政治部副主任,第一军团政委。1932年后任红军东路军政委,参与指挥漳州战役,率部参加第四、第五次反“围剿”。1935年1月在遵义会议上,坚决支持毛泽东的正确主张。
抗战时期,任八路军115师副师长、政委,中共中央晋察冀分局书记、军区司令员兼政委。
解放战争时期,任晋察冀军区司令员兼政委,中共晋察冀中央局书记,中共中央华北局第三书记,华北军区司令员,中国人民解放军副总参谋长,平津卫戍区司令员,北平市军管会主任、市长,1949年出席全国政协第一届全体会议。
建国后,历任中央军委秘书长兼中国人民解放军代总参谋长,国防委员会副主席,中央军委副主席,国务院副总理兼国家科委主任、国防科委主任,中国老龄问题全国委员会名誉主任,中国发明协会名誉会长。1966年在中共八届十一中全会上增选为中央政治局委员。1977年、1982年当选为十一、十二届中央政治局委员。1975年、1978年任第四、五届全国人大常委会副委员长(1980年辞去第五届全国人大常委会副委员长职务)。是第一届全国人大常委,第二、三届全国人大代表,中共七至十届中央委员。
1955年被授予元帅军衔,曾获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。1992年5月14日在北京逝世,终年93岁。
聂凤智中将
聂凤智(1914-1992),湖北省礼山(今大悟)县人。1928年加入中国共产主义青年团,1929年参加中国工农红军。1933年转入中国共产党。
土地革命战争时期,任红四军第十二师班长、排长、连长、连政治指导员,红9军第27师81团副营长、营长、营政治教导员、副团长,红31军团长、团政治委员。参加了长征。
抗日战争时期,任中国人民抗日军政大学教员、队长、副团长,抗大第一分校胶东支校校长,胶东军区第五旅13团团长、旅长,中海军分区司令员。
解放战争时期,任山东军区第六师师长,第五师师长,华东野战军第25师师长,第九纵队参谋长、副司令员兼参谋长、司令员,第三野战军27军军长。
中华人民共和国成立后,任华东军政大学教育长,华东军区空军司令员,中朝联合军空军司令员,南京军区、福州军区空军司令员,福州军区副司令员兼军区空军司令员,南京军区副司令员兼军区空军司令员,南京军区副司令员、司令员。是中国共产党第十一届中央委员。在中共第十二次全国代表大会上被选为中央顾问委员会委员。
1955年被授予中将军衔。荣获二级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。1992年4月3日因病在南京逝世。终年78岁。
聂鹤亭中将
聂鹤亭(1905-1971),安徽省阜南县人。1926年加入中国共产党,同年参加国民革命军第四军,任叶挺独立团排长。1927年参加南昌起义、广州起义。
土地革命战争时期,任工农革命军第四军25师73团连长,中共东江特委教导营营长,工农红军第四军参谋,红四军第11师35团副团长,33团团长,师参谋长,四军参谋长,红一军团第一师参谋长,军团作战科科长,甘肃野战军参谋长。参加了长征。
抗日战争时期,任中国人民抗日军政大学第四大队大队长,军委总参谋部一局局长,军委参谋部部长,八路军驻武汉办事处高级参谋,晋察冀军区第四军分区副司令员兼参谋长,晋察冀军区参谋长。
解放战争时期,任松江军区司令员,东北民主联军总部参谋长,哈尔滨卫戍司令员兼中共哈尔滨市委书记,辽北军区司令员,第四野战军副参谋长。
中华人民共和国成立后,任中国人民解放军装甲兵副司令员,工程兵副司令员。是中国共产党第七次全国代表大会代表。
1955年被授予中将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1971年3月13日因病在北京逝世,终年66岁。
聂济峰少将
聂济峰(1914-1992),河北省晋县人。1937年参加抗日游击队,任副队长,1938年编入八路军。同年加入中国共产党。
抗日战争时期,任八路军129师385独立2团政治处干事、师轮训队特派员,第385旅直属队特派员,太行军区第7军分区保卫科科长。
解放战争时期,任太行军区第5军分区政治部副主任,太行军区独立1旅政治部副主任,晋冀鲁豫野战军9纵25旅政治部主任,豫西军区第4军分区政治部主任,第二野战军15军43师副政治委员兼政治部主任。参加了进军豫西、淮海、渡江、广西等战役。
中华人民共和国成立后,任中国人民解放军第15军45师政治委员。1951年参加抗美援朝,任中国人民志愿军第15军45师政治委员,参加了第五次战役、1952年秋季战术性反击、上甘岭战役和朝鲜东海岸反登陆防御。回国后,任中国人民解放军第15军政治部副主任、主任,第15军副政治委员。1963年毕业于高等军事学院。后历任第15军政治委员,军政大学副校长、副政治委员,军事学院副政治委员,国防大学副校长。
1955年被授予大校军衔,1964年晋升为少将军衔。荣获二级独立自由勋章、二级解放勋章。荣获朝鲜民主主义人民共和国二级国旗勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军独立功勋荣誉章。1992年2月1日因病逝世,终年78岁。 |
|